Aantekeningen |
- Loopbaan;
- tweede luitenant, bataillon mineurs en sappeurs te Utrecht en Gorinchem, van 1861 tot 1864
- officier der genie (o.a. te Terneuzen), van 1864 tot oktober 1874
- adjunct-chef en adjunct van de divisiecommandant, Generale Staf te Arnhem, van 1 oktober 1874 tot 1 november 1875
- docent KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1 november 1875 tot november 1884
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 22 mei 1885 (voor het kiesdistrict Arnhem)
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juni 1885 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Arnhem)
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Arnhem)
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Arnhem)
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 5 juli 1890 (voor het kiesdistrict Arnhem)
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1890 tot 15 september 1891 (voor het kiesdistrict Arnhem)
- directeur tweede afdeling, Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 1 oktober 1891 tot 1 mei 1894
- sous-chef Generale Staf, van 1 mei 1894 tot 1 september 1897
- commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Amsterdam), van 1 september 1897 tot juli 1899
- Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van 3 oktober 1899 tot 1 oktober 1904 (benoemd bij K.B. van 30 mei 1899)
officiersrangen;
- tweede luitenant der genie, van 1 augustus 1861 tot 1 mei 1864
- eerste luitenant der genie, van 1 mei 1864 tot 1 juni 1872
- kapitein der genie, van 1 juni 1872 tot 1 juni 1885
- majoor der genie b.d., van 1 juni 1885 tot 1 augustus 1890
- luitenant-kolonel der genie b.d., van 1 augustus 1890 tot 31 maart 1894
- kolonel der genie, van 31 maart 1894 tot 1 mei 1897
- generaal-majoor der genie, van 1 mei 1897 tot 1 juli 1899
- luitenant-generaal b.d., vanaf 1 juli 1899
nevenfuncties;
- redacteur "Militair Blad", omstreeks 1881
- medewerker "De Militaire Spectator", "De Gids" en "Vragen des Tijds"
- lid Staatscommissie ter voorbereiding van de dienstplichtwet (Staatscommissie-Bergansius), van juni 1888 tot 1890
- lid Staatscommissie inzake de approviandering der stelling van Amsterdam, 1904
- voorzitter Staatscommissie reorganisatie van de zeemacht in Nederlands-Indië, van 3 augustus 1906 tot 22 mei 1908
- voorzitter College van Curatoren Nederlandsch-Indische bestuursacademie te Leiden, vanaf 1 april 1907
|